海南省发展和改革委员会现任领导有:
党组书记、主任:綦树利
綦树利,男,汉族,1977年1月出生,湖南汉寿人,研究生学历,在职经济学博士学位,1999年7月参加工作,1997年11月加入中国共产党。现任海南省发展和改革委员会党组书记、主任。
党组成员,海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区管理局党委书记、局长:贾宁
贾宁,男,汉族,1967年9月生,河南安阳人,工商管理硕士学位,工程师,1989年7月参加工作,1988年4月加入中国共产党。现任海南省发展和改革委员会党组成员 ,海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区管理局党委书记、局长。
党组成员、副主任:田原
田原,男,汉族,1970年3月生,在职研究生,在职管理硕士,中共党员。现任海南省发展和改革委员会党组成员、副主任(挂职)。
党组成员、副主任:陈小华
陈小华,男,1970年9月生,汉族,湖南安仁人,中共党员,1989年7月参加工作,中专,中共党员。现任海南省发展和改革委员会党组成员、副主任。
党组成员、副主任:梁誉腾
梁誉腾,男,1968年9月出生,广东遂溪人,汉族,大学学历,公共管理硕士学位,经济师,1990年7月参加工作,2001年6月加入中国共产党。现任海南省发展和改革委员会党组成员、副主任。
党组成员、副主任,省数据局局长:丛劲松
丛劲松,女,1972年2月出生,辽宁大连人,汉族,工学学士,在职经济学硕士,中共党员,1994年7月参加工作,1993年10月加入中国共产党。现任海南省发展和改革委员会党组成员、副主任,海南省数据局局长。
党组成员、驻委纪检监察组组长:陈亮明
陈亮明,男,汉族,1969年8月生,在职大学,在职公共管理硕士,中共党员。现任海南省发展和改革委员会党组成员,海南省纪委监委驻省发展和改革委员会纪检监察组组长。
党组成员、副主任(兼),省委军民融合发展委员会办公室党组成员、副主任:许教春
许教春,男,汉族,1970年8月出生,广东省汕头市潮阳区人,中共党校研究生学历,1994年8月参加工作,1993年6月加入中国共产党。 现任海南省发展和改革委员会党组成员、副主任(兼),省委军民融合发展委员会办公室党组成员、副主任。
党组成员,省粮食和物资储备局党组书记、局长:王生辉
王生辉,男,1971年1月出生,海南澄迈人,汉族,大学学历,经济学学士学位,高级审计师,1993年7月参加工作,1993年5月加入中国共产党。现任海南省发展和改革委员会党组成员 ,省粮食和物资储备局党组书记、局长。
一级巡视员:颜人才
颜人才,男,1964年7月出生,汉族,海南乐东人,海南省委党校在职研究生学历,理学学士学位,经济师。1985年7月参加工作,1993年6月加入中国共产党。现任海南省发展和改革委员会一级巡视员。
二级巡视员:王槐列
王槐列,男,1965年12月出生,海南乐东人,研究生学历,工学硕士,1989年10月参加工作,1994年12月加入中国共产党。现任海南省发展和改革委员会二级巡视员。
二级巡视员:范超纲
范超纲,男,1965年10月出生,湖南湘阴人,大学学历,1983年11月参加工作,1987年5月加入中国共产党。现任海南省发展和改革委员会二级巡视员。
热门跟贴