四川省成都市交通运输局现任领导有:
党组书记、局长:张涛
张涛,男,汉族,1968年6月生,四川成都人,1996年10月加入中国共产党,1991年8月参加工作,成都中医学院中医专业毕业,大学学历,医学学士学位。现任四川省成都市交通运输局党组书记、局长。
党组成员、副局长:金大中
金大中,男,汉族,1966年3月生,四川成都双流县人,1987年6月加入中国共产党,1987年7月参加工作,大学学历。现任四川省成都市交通运输局党组成员、副局长。
党组成员、副局长:王清宇
王清宇,男,汉族。四川南部人,1971年3月出生,1993年7月参加工作,1994年10月加入中国共产党,总工程师。1996年9月至1999年6月期间,西南交通大学交通运输学院交通运输管理与规划专业学习,获研究生学历、工学硕士学位。现任四川省成都市交通运输局党组成员、副局长。
党组成员、副局长:何发礼
何发礼,男,汉族,1970年6月生,江西上饶人,1999年5月加入中国共产党,1999年8月参加工作,西南交通大学桥梁与隧道工程专业毕业,研究生学历,工学博士。现任四川省成都市交通运输局党组成员、副局长。
党组成员、副局长:王晖
王晖,男,汉族,中共党员,1967年4月出生,重庆交通大学交通运输管理专业全日制大学本科毕业,1989年8月参加工作,1998年6月加入中国共产党。现任四川省成都市交通运输局党组成员、副局长。
党组成员、驻局纪检监察组组长:高怡强
高怡强,男,中共党员,现任四川省成都市交通运输局党组成员,成都市纪委监委驻市交通运输局纪检监察组组长。
副局长,市邮政管理局党组书记、局长:禹刚
禹刚,男,中共党员,现任四川省成都市交通运输局副局长(兼),市邮政管理局党组书记、局长。
总工程师:周亚军
周亚军,男,现任四川省成都市交通运输局总工程师。
一级调研员:肖生
肖生,男,中共党员,现任四川省成都市交通运输局一级调研员。
一级调研员:谢忠
谢忠,男,中共党员,现任四川省成都市交通运输局一级调研员。
热门跟贴