李富忠
任山南市委书记
据“微山南官方”微信公众号消息,9月7日,山南市委召开全市领导干部会议,宣布西藏自治区党委关于山南市委主要领导同志调整的决定:许成仓同志不再兼任山南市委书记、常委、委员职务,李富忠同志任山南市委委员、常委、书记。
李富忠(资料图)
公开资料显示,李富忠,男,汉族,1968年11月出生,四川渠县人,中央党校大专学历,1997年5月加入中国共产党,1985年11月参加工作。
李富忠长期在西藏自治区工作,曾任那曲地委办公室政研室主任,那曲地委办公室助理调研员,那曲地委副秘书长,嘉黎县委常务副书记(正县级),申扎县委书记等职。
2012年12月,他任昌都地委委员、组织部部长。2014年12月起,他历任昌都市委副书记,昌都市委副书记、组织部部长。
2017年5月,他任西藏自治区人力资源和社会保障厅党组副书记、厅长。2021年3月,他转任西藏自治区党委组织部副部长,人社厅党组书记、副厅长。
此番履新前,他任西藏自治区党委社会工作部部长、“两新”工委书记。
公开简历显示,许成仓出生于1963年7月,2017年起任山南市委书记,2018年当选西藏自治区人大常委会副主任。
董文琴任黑龙江伊春市委书记
苑芳江任市委副书记
据黑龙江日报9月8日消息,黑龙江省委决定:董文琴同志任中共伊春市委书记,苑芳江同志任中共伊春市委委员、常委、副书记。
董文琴出生于1972年10月,黑龙江宾县人,中共党员,省委党校经济管理专业研究生毕业,工商管理硕士学位。
她曾任方正县委副书记、县长,方正县委书记,七台河市副市长,绥化市委常委、副市长等职。
2021年7月任伊春市委副书记,市政府党组书记、市长,今年8月30日,黑龙江省委组织部发布干部任前公示,其中,伊春市市长董文琴拟任地级市党委书记,至此番履新。
苑芳江出生于1977年3月,黑龙江穆棱人,中共党员,在职研究生学历,法学博士学位,教授。
他曾长期在高校系统工作,曾任哈尔滨师范大学党委常委、副校长,东北农业大学党委常委、副校长等职。
2017年他跨界进入“政界”,2017年11月,他任黑龙江团省委书记、党组书记,2021年8月任黑龙江鸡西市委副书记(正厅级)、鸡东县委书记,至此番履新。
来源:白鹭洲知政、微山南官方、黑龙江日报、各官网
热门跟贴